Informazioni su Eryce AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eryce AG
- Eryce AG con sede a Luzern è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Eryce AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 16.09.2016.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 24.06.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-358.482.451.
- Allo stesso indirizzo come Eryce AG sono iscritte 41 altre aziende attive. Queste includono: A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.09.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.802.565-2
IDI/IVA
CHE-358.482.451
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Informatik insbesondere Beratung und Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte; Handel mit elektrischen und elektronischen Bauteilen und Geräten sowie mit Waren aller Art; Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften; Durchführung von Finanzgeschäften aller Art; Erwerb, Verwaltung, Belastung, Verpachtung und Veräusserung von Grundstücken; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eryce SA
- Eryce Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eryce AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006064772, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Eryce AG, in Luzern, CHE-358.482.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Patrick, von Zürich, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005138284, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Eryce AG, in Luzern, CHE-358.482.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633470).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004633470, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Eryce AG, in Luzern, CHE-358.482.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769569).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Patrick, von Zürich, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.