Indirizzo
c/o Gemeindehaus
Schulhausstrasse 17
5612 Villmergen
Informazioni su Ernst Dambach-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ernst Dambach-Stiftung
- Ernst Dambach-Stiftung è una Fondazione con sede a Villmergen. Ernst Dambach-Stiftung appartiene al settore «Altri servizi sociali» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Ernst Dambach-Stiftung fondata il 14.03.1935 è composta da 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 31.08.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-111.979.039.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.03.1935
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Villmergen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.001.654-3
IDI/IVA
CHE-111.979.039
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung sowohl von Bürgern wie auch von Einwohnern der Gemeinde Villmergen, die in Not geraten sind, insbesondere durch Krankheit oder Invalidität; Unterstützung von begabten Bürgern oder Einwohnern der Gemeinde Villmergen in ihrer beruflichen Weiterbildung; Förderung von Künstlern, kulturellen Einrichtungen und kulturellen Veranstaltungen des Freiamtes; Förderung des Sports im Freiamt (z.B. durch Organisation, Unterstützung oder Sponsoring von Sportanlässen); Ausrichtung von Prämien an Personen, die sich durch karitative Taten ausgezeichnet haben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 07.03.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 09.01.2007 | 06.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Dambach-Stiftung
- Fonds Carl und Cécile Dambach
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Dambach-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005551551, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ernst Dambach-Stiftung, in Villmergen, CHE-111.979.039, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795500).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch, Josef, von Emmetten, in Schafisheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kuratle, Josef, in Wohlen (AG)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004795500, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ernst Dambach-Stiftung, in Villmergen, CHE-111.979.039, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, S.0, Publ. 1336977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus, von Tägerig, in Villmergen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratle, Josef, von Emmetten, in Wohlen (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1336977, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ernst Dambach-Stiftung, in Villmergen, CHE-111.979.039, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, Publ. 6532162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Arnold, von Mogelsberg, in Villmergen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann, Daniel, von Zürich und Beinwil am See, in Dottikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Paul, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Tägerig, in Villmergen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thürig, Herbert, von Triengen, in Villmergen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lütolf, Ulrich, von Schongau, in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.