Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o TEAG Advisors AG
Fabrikstrasse 27
9472 Grabs
Informazioni su ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.10.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
12.11.2012
Forma giuridica
Succursale con sede principale all'estero
Domicilio legale dell'azienda
Grabs
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.9.052.389-3
IDI/IVA
CHE-109.963.342
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handelsgeschäfte aller Art, Verwaltung ihres Vermögens, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immobilien, Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Patenten und anderen Schutzrechten sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Erde & Feuer Aktiengesellschaft, Schaan FL, Zweigniederlassung St. Gallen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6926394, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs, in Grabs, CH-320.9.052.389-3, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2007, S. 11, Publ. 3974754).
mit Hauptsitz in:
Mauren (LI). Da der Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung aufgehört hat, wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3974754, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 12, publizierten TB-Eintrags Nr. 4468 vom 23.05.2007. ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs, bisher in Kirchberg SG, CH-320.9.052.389-3, Handelsgeschäft aller Art usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 12, Publ. 3952550).
mit Hauptsitz in:
Mauren (LI).
Sitz neu:
Grabs.
Numero di pubblicazione: 3952550, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Erde & Feuer Aktiengesellschaft, Schaan (FL), Zweigniederlassung St. Gallen, bisher in St. Gallen, CH-320.9.052.389-3, Handelsgeschäft aller Art usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2002, S. 10, Publ. 708482).
mit Hauptsitz in:
Schaan (FL).
Firma neu:
ERDE & FEUER Aktiengesellschaft, Mauren (LI), Zweigniederlassung Grabs.
Sitz neu:
Kirchberg SG.
Domizil neu:
c/o TEAG Advisors AG, Fabrikstrasse 27, 9472 Grabs.
Hauptsitz neu:
Mauren (LI) [bisher: Hauptsitz: Schaan (FL)].
Statuten Hauptsitz neu:
05.01.1994;
letztmals geändert am 15.02.2007 [bisher: Statuten Hauptsitz: 05.01.1994].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goop, Dr. Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Marxer, Dr. Peter jun., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Luggen Ambühl, Käthe, von Sigriswil, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Karin, liechtensteinische Staatsangehörige, in Mauren (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eggenberger, Dr. Christian, von Grabs, in Grabs, Mitglied, mit Einzelunterschrift.