Informazioni su Eotec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eotec AG
- Eotec AG ha sede a Muttenz ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altra attività edilizia».
- Eotec AG ha 10 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 17.07.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-106.251.802.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Anita Rickenbacher,
Marc Bannier,
Andreas Marti,
Dominik Gisin,
Roland D. Bricchi
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.918.493-3
IDI/IVA
CHE-106.251.802
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, An- und Verkauf oder Vermietung sowie Unterhalt von Produkten und Systemen der Informatik, der Telekommunikation, der professionellen Audio- und Videotechnik, der Unterhaltungselektronik, der Sicherheitstechnik und weiteren branchenverwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschafte im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WG-Treuhand AG | Basel | 29.09.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | 05.12.2008 | 28.09.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eotec-Videotechnik AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eotec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005796928, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eotec AG, in Muttenz, CHE-106.251.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodbeck, Cyril Florian, von Basel, in Bettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dischö, Alexander Karl, von Illnau-Effretikon, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheidegger, Diana, von Boswil, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Anita, von Ennetmoos, in Wenslingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005564195, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eotec AG, in Muttenz, CHE-106.251.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Werner, von Aarburg, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005353290, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eotec AG, in Muttenz, CHE-106.251.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071466).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bannier, Marc, von Basel, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dischö, Alexander Karl, von Illnau-Effretikon, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.