Indirizzo
c/o lic. iur. Diego Schwarzenbach, Rechtsanwalt
Via Maistra 7
7500 St. Moritz
Informazioni su Engiadina Villas North West AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Engiadina Villas North West AG
- Engiadina Villas North West AG con sede a St. Moritz è attiva. Engiadina Villas North West AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Engiadina Villas North West AG è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 10.06.2022.
- Engiadina Villas North West AG è iscritta nel cantone GR con l’IDI CHE-342.527.154.
- Alwado Suisse AG, Aulbach Holding AG, Aulbach Lizenz AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Moritz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.012.013-3
IDI/IVA
CHE-342.527.154
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften mit Schwerpunkt im Engadin.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tharpex Treuhand- und Revisions AG | Zug | 22.08.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Engiadina Villas North West AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005492767, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Engiadina Villas North West AG, in St. Moritz, CHE-342.527.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, S.0, Publ. 2707607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Dr. Ulrich, von Guggisberg, in Feldmeilen (Meilen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbach, Dr. Guido Emanuel, von Stallikon, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2707607, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Engiadina Villas North West AG, in St. Moritz, CHE-342.527.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1675969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohli, Dr. Ulrich, von Guggisberg, in Feldmeilen (Meilen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Kohli, Dr. Ulrich, in Saanen].
Numero di pubblicazione: 1675969, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Engiadina Villas North West AG, in St. Moritz, CHE-342.527.154, c/o lic. iur. Diego Schwarzenbach, Rechtsanwalt, Via Maistra 7, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften mit Schwerpunkt im Engadin.
Aktienkapital:
CHF 700'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 700'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 700.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen:
Kohli, Dr. Ulrich, von Guggisberg, in Saanen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Urbach, Dr. Guido Emanuel, von Stallikon, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schwarzenbach, Diego, von Rüschlikon, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CHE-103.102.956), in Zug, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.