Informazioni su Enggist + König AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Enggist + König AG
- Enggist + König AG con sede a Utzenstorf è attiva. Enggist + König AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- L’azienda è stata costituita nel 23.02.1990 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 20.10.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.194.940.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Enggist + König Architekten GmbH, Jazzercise Claudia Lobsiger.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Utzenstorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.006.647-1
IDI/IVA
CHE-107.194.940
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Architektur- und Planungsarbeiten, Erstellung von Bauten sowie Handel (Erwerb, Veräusserung, Vermietung, Vermittlung, Verwaltung, etc.) mit Liegenschaften aller Art. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Walter Brönnimann Treuhand AG | Burgdorf | 10.10.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Walter Brönnimann | Burgdorf | <2004 | 09.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Enggist + König AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005587252, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Enggist + König AG, in Utzenstorf, CHE-107.194.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Walter, von Neuhausen am Rheinfall, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005309120, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Enggist + König AG, in Utzenstorf, CHE-107.194.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764628). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enggist, Rudolf, von Konolfingen, in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
König, Walter, von Neuhausen am Rheinfall, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Rolf, von Wyssachen, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004764628, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Enggist + König AG, in Utzenstorf, CHE-107.194.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, S.0, Publ. 1120607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Rolf, von Wyssachen, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter Brönnimann Treuhand AG (CHE-265.135.528), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Walter Brönnimann Treuhand AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.