Informazioni su energie werdenberg ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu energie werdenberg ag
- energie werdenberg ag a Trübbach è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». energie werdenberg ag è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 18.09.2020.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 20.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-376.883.606.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Feuz Gebäudetechnik GmbH, Feuz lmmobilien AG, n-plan ag.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.09.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wartau
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.089.682-4
IDI/IVA
CHE-376.883.606
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und die Installation von Produkten und Dienstleistungen rund um die Nutzung von erneuerbaren Energien. Elektrische Stark- und Schwachstrominstallationen, Service und Reparaturen, Steuerungsbau und Beratungen auf dem Gebiet der Elektrobiologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: energie werdenberg ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005965923, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
energie werdenberg ag, in Wartau, CHE-376.883.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Ulrich, von Silenen, in Sargans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005555692, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
energie werdenberg ag, in Wartau, CHE-376.883.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Joshua Samuel, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teuscher, Remo Peter, von Lütschental, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Feuz, André Peter, von Gsteigwiler, in Buchs SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gnos, Ulrich, von Silenen, in Sargans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004984369, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
energie werdenberg ag, in Wartau, CHE-376.883.606, Fährhüttenstrasse 21a, 9477 Trübbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und die Installation von Produkten und Dienstleistungen rund um die Nutzung von erneuerbaren Energien. Elektrische Stark- und Schwachstrominstallationen, Service und Reparaturen, Steuerungsbau und Beratungen auf dem Gebiet der Elektrobiologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Teuscher, Remo Peter, von Lütschental, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feuz, André Peter, von Gsteigwiler, in Buchs SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Joshua Samuel, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Philipp, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.