Informazioni su Emil Gloggner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Emil Gloggner AG
- Emil Gloggner AG ha sede a Ruswil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Construzione del soprassuolo».
- La dirigenza dell’azienda Emil Gloggner AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.04.1986.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.11.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Emil Gloggner AG è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-107.275.099.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ruswil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.006.318-7
IDI/IVA
CHE-107.275.099
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauarbeiten; Betrieb einer Generalbauunternehmung; Überbauung von Grundstücken; Herstellung von und Handel mit Baumaterialien und Bauelementen; Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG | Hergiswil (NW) | 02.07.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Arttreuhand AG | Kriens | <2004 | 01.07.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emil Gloggner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887428, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Emil Gloggner AG, in Ruswil, CHE-107.275.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alfred, von Altdorf UR, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004664765, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Emil Gloggner AG, in Ruswil, CHE-107.275.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperli-Treuhand AG (CHE-107.912.517), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG (CHE-102.189.593), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4362857, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Emil Gloggner AG, in Ruswil, CHE-107.275.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Franz, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.