Indirizzo
Chemin du Dévent, ZI Larges Pièces A
1024 Ecublens VD
Informazioni su Emel Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Emel Holding AG
- Emel Holding AG ha sede a Ecublens VD ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio di una società partecipate».
- Emel Holding AG è stata costituita nel 20.11.2019.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 04.05.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-269.035.914.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Dietrich engineering consultants S.A., Nidema Holding AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.11.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.044.065-8
IDI/IVA
CHE-269.035.914
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le but de la société est l'acquisition, la détention, l'administration et la mise à disposition de participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 04.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | 16.09.2021 | 03.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Emel Holding SA
- Emel Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emel Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005464994, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Emel Holding AG, à Ecublens (VD), CHE-269.035.914 (FOSC du 16.09.2021, p. 0/1005292938). BDO SA (CHE-347.141.454) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-171.168.286), à Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1005292938, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Emel Holding AG, à Ecublens (VD), CHE-269.035.914 (FOSC du 04.06.2020, p. 0/1004903010). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Organe de révision:
BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.
Numero di pubblicazione: HR02-1004903010, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Emel Holding AG (Emel Holding SA) (Emel Holding Ltd), précédemment à Baar, CHE-269.035.914 (FOSC du 25.11.2019, p. 0/1004767028). Statuts modifiés le 18 mai 2020. Siège transféré à Ecublens (VD).
Nouvelle adresse:
Chemin du Dévent, ZI Larges Pièces A, 1024 Ecublens VD.
But:
le but de la société est l'acquisition, la détention, l'administration et la mise à disposition de participations dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit à l'adresse inscrite dans le registre des actions ou par e-mail. Vogel Dr. Alexander n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature individuelle:
Dietrich Yves, à Ecublens (VD), président, et Dietrich Frédéric, à Morrens (VD), tous deux de Zurich. Selon déclaration du 8 novembre 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.