Informazioni su EliDal SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EliDal SA
- EliDal SA ha sede a Delley ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda EliDal SA è composta da una persona.
- Il 15.10.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-449.439.586.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.02.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Delley-Portalban
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.566.216-3
IDI/IVA
CHE-449.439.586
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Effectuer toutes opérations, en Suisse ou à l'étranger, en relation avec l'activité immobilière et mobilière dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la promotion, la location, l'administration, la gestion, le financement et l'expertise de biens immobiliers et mobiliers. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EliDal SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005000619, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
EliDal SA, à Delley-Portalban, CHE-449.439.586 (FOSC du 20.02.2018, p. 0/4066195).
Personnes radiées:
Sansonnens Christophe, administrateur, signature collective à trois;
Schuwey Nicolas, administrateur, signature collective à trois.
Personne inscrite modifiée:
Bajrami Mentor, administrateur, président, signature collective à trois, désormais administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4066195, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
EliDal SA, à Delley-Portalban, route de St-Aubin 26, 1567 Delley-Portalban, CHE-449.439.586. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.02.2018.
But:
effectuer toutes opérations, en Suisse ou à l'étranger, en relation avec l'activité immobilière et mobilière dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la promotion, la location, l'administration, la gestion, le financement et l'expertise de biens immobiliers et mobiliers. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Bajrami Mentor, de et à Belmont-Broye, administrateur, président, signature collective à trois;
Sansonnens Christophe, de Delley-Portalban, à Saint-Aubin FR, admministrateur, signature collective à trois;
Schuwey Nicolas, de Jaun, à Delley-Portalban, administrateur, signature collective à trois. Selon déclaration du 08.02.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.