Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su ELEX CemCat AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.10.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
05.12.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwerzenbach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.034.329-5
IDI/IVA
CHE-115.135.371
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Entwicklung, den Vertrieb sowie die Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme von katalytischen Gasreinigungs-Anlagen ('SCR-Anlagen') in der Steine- und Erden-Industrie (Zement, Kalk etc.), insbesondere zur Reduzierung von Stickoxyden, Kohlenwasserstoffen und Ammoniak in den Abgasen von Wärmetauscheröfen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 19.10.2009 | 04.12.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ELEX CemCat Ltd.
- ELEX CemCat SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ELEX CemCat AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3933075, Ufficio del registro di commercio Zurigo
DRITTE VERÖFFENTLICHUNG
- Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: Elex CemCat AG, Schwerzenbach
- Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Maerz Ofenbau AG, Zürich
- Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
- Anmeldestelle für Forderungen: Maerz Ofenbau AG, Richard Wagner-Strasse 28, 8027 Zürich
- Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei
Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
Numero di pubblicazione: 3909757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEX CemCat AG, in Schwerzenbach, CHE-115.135.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3829901). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Maerz Ofenbau AG, in Zürich (CHE-107.848.233), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3829901, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEX CemCat AG, in Schwerzenbach, CHE-115.135.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3242933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Peter, von Benken (ZH), in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiggers, Gertjan, von Birmensdorf (ZH), in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lechner, Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Daniel, von Felben-Wellhausen, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Dr. Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stricker, Hanspeter, von Herisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.