Informazioni su Eleven XI GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eleven XI GmbH
- Eleven XI GmbH da Würenlos opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 09.03.2018.
- Eleven XI GmbH è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-487.545.640.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Würenlos
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.039.511-8
IDI/IVA
CHE-487.545.640
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Hotels sowie von Imbissen und anderen Gastwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelläden, Betrieb von Zigaretten- und Spielautomaten und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fahrzeugen und Maschinen sowie im Gastronomie-, Tabakwaren- und Lebensmittelbereich, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Administration; kann Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eleven XI GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4103211, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eleven XI GmbH, in Würenlos, CHE-487.545.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tokay, Cemalettin, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ates-Dietrich, Sabrina Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Rottenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3541829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eleven XI GmbH, in Würenlos, CHE-487.545.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2078415).
Domizil neu:
Zelglistrasse 2, 5436 Würenlos.
Numero di pubblicazione: 2078415, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eleven XI GmbH, in Würenlos, CHE-487.545.640, Zelglistrasse 1, 5436 Würenlos, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2015.
Zweck:
Führung eines Hotels sowie von Imbissen und anderen Gastwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelläden, Betrieb von Zigaretten- und Spielautomaten und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fahrzeugen und Maschinen sowie im Gastronomie-, Tabakwaren- und Lebensmittelbereich, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Administration;
kann Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 20.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ates-Dietrich, Sabrina Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Rottenschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tokay, Cemalettin, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.