Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Elektro Speicher-Trogen AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.08.2001
Cancellazione dal registro delle imprese
01.03.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Trogen
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.3.014.268-2
IDI/IVA
CHE-109.285.223
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt a) die Errichtung und den Betrieb von Anlagen für die Durchleitung, Verteilung und Abgabe elektrischer Energie an Dritte; b) den Betrieb von Elektro-Installationsgeschäften; c) die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Wärmeerzeugung und für Durchleitung, Verteilung und Abgabe von Wärme an Dritte; d) den Bau, Betrieb und die Vermietung von Kommunikationsnetzen; e) und die Führung eines Elektro-Artikel-Shops. Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Generalversammlung im In- und Ausland neue Unternehmen gründen, kaufen, betreiben und sich daran beteiligen, sofern sie mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und geeignet sind, diesen zu erleichtern oder zu fördern. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | <2004 | 28.02.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Speicher-Trogen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7086746, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elektro Speicher-Trogen AG, in Trogen, CH-300.3.014.268-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, Publ. 6391624).
Löschungsgrund:
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, in St. Gallen (CH-320.3.064.923-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6391624, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elektro Speicher-Trogen AG, in Trogen, CH-300.3.014.268-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 2, Publ. 5793204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendimann, Markus, von Andwil SG, in Andwil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langenauer, Peter, von Urnäsch, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fahrni, Marc, von Eriz, in Trogen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbin, Stefano, von Büttenhardt, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solenthaler, Jürg, von Teufen AR, in Wald AR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Mäder, Lukas, von Mörschwil, in Goldach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tramèr, Adriano, von Val Müstair, in Pfungen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etterlin, Walter, von Muri AG, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sturzenegger, Niklaus, von Trogen, in Trogen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5793204, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elektro Speicher-Trogen AG, in Trogen, CH-300.3.014.268-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 2, Publ. 5535534).
Statutenänderung:
26.08.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a) die Errichtung und den Betrieb von Anlagen für die Durchleitung, Verteilung und Abgabe elektrischer Energie an Dritte;
b) den Betrieb von Elektro-Installationsgeschäften;
c) die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Wärmeerzeugung und für Durchleitung, Verteilung und Abgabe von Wärme an Dritte;
d) den Bau, Betrieb und die Vermietung von Kommunikationsnetzen;
e) und die Führung eines Elektro-Artikel-Shops. Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Generalversammlung im In- und Ausland neue Unternehmen gründen, kaufen, betreiben und sich daran beteiligen, sofern sie mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und geeignet sind, diesen zu erleichtern oder zu fördern. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG].