Informazioni su Elektro Janett AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Janett AG
- Elektro Janett AG a Grüsch è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Elektro Janett AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Elektro Janett AG fondata il 20.07.1976 è composta da 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 08.01.2024.
- L’azienda Elektro Janett AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.776.674.
- Hidber Group GmbH, k4you AG hanno lo stesso indirizzo come Elektro Janett AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Grüsch
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.000.650-9
IDI/IVA
CHE-107.776.674
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Projektierung und Ausführung von elektrischen Anlagen und Telefoninstallationen sowie Handel mit einschlägigen Artikeln und Apparaten; die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RevisionsPartner AG | Mels | 10.06.2020 | 07.01.2024 | |
FIT Treuhand AG | Mels | 12.06.2017 | 09.06.2020 | |
Krättli - Treuhand | Untervaz | 02.08.1999 | 07.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Janett AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927889, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Elektro Janett AG, in Grüsch, CHE-107.776.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664742). Gemäss Erklärung vom 20.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005664742, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Elektro Janett AG, in Grüsch, CHE-107.776.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641772).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Peter, von Grüsch, in Triesenberg (LI), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005641772, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Elektro Janett AG, in Grüsch, CHE-107.776.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hidber-Schuhmacher, Simone, von Mels, in Vilters-Wangs, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidber, Magnus, von Mels, in Vilters-Wangs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hidber, Anton, von Mels, in Vilters-Wangs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.