Informazioni su Elektro Eltech AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Eltech AG
- Elektro Eltech AG con sede a Perlen è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». Elektro Eltech AG è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 27.06.2019. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-106.528.582.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.04.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buchrain
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.014.965-1
IDI/IVA
CHE-106.528.582
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere den en gros Handel mit Elektromaterial; Beteiligungen; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | 27.06.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuver AG in Liquidation | Zug | <2004 | 26.06.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elektro en gros Eltech AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Eltech AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004661088, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elektro Eltech AG, in Buchrain, CHE-106.528.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, S.0, Publ. 1435711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuver AG (CHE-107.909.202), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1435711, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elektro Eltech AG, in Buchrain, CHE-106.528.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 12, Publ. 5064818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ravasio, Thomas, von Urnäsch, in Hochdorf, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ermensee];
Treuver AG (CHE-107.909.202)[CH-170.3.004.840-1], in Zug, Revisionsstelle [bisher: Treuver AG, in Zug (CH-170.3.004.840-1)].
Numero di pubblicazione: 5064818, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elektro Eltech AG, in Buchrain, CH-100.3.014.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 10, Publ. 3406700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ravasio, Esther, von Urnäsch, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Rolf W., von Basel, Weggis und Greppen, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ravasio, Thomas, von Urnäsch, in Ermensee, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Präsident];
Waldvogel, Cornel, von Unteriberg, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuver AG, in Zug (CH-170.3.004.840-1), Revisionsstelle [bisher: Treuver AG, in Zug].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.