Indirizzo
c/o Andreas Zum Wald
Kleindorf 335
3762 Erlenbach im Simmental
Informazioni su Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme
- Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme ha sede a Erlenbach im Simmental, è attiva e opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 01.01.1920.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.04.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-102.373.576.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Andreas Stocker,
René Müller,
Christian Moor-Sumi,
Beat Klossner,
Andreas Zum Wald
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1920
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Erlenbach im Simmental
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.5.002.198-4
IDI/IVA
CHE-102.373.576
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der Nutzbarmachung der Gewässer des Simmentals und die Wahrung der Interessen der ihr angeschlossenen Gemeinden bei dieser Nutzbarmachung; die Vertretung der Interessen der ihr angeschlossenen Gemeinden innerhalb der Simmentaler Kraftwerke AG (SKW); die Verwertung der ihr von der SKW anfallenden Vorzugsenergie; Grundstücke erwerben oder veräussern. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt dem Genossenschaftszweck dienen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen-Simme
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005720032, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme, in Erlenbach im Simmental, CHE-102.373.576, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222953).
Statutenänderung:
03.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Oswald, von Diemtigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Andreas, von Boltigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005222953, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme, in Erlenbach im Simmental, CHE-102.373.576, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, S.0, Publ. 1613823).
Domizil neu:
c/o Andreas Zum Wald, Kleindorf 335, 3762 Erlenbach im Simmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Christian, von St. Stephan, in St. Stephan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Beat, von Diemtigen, in Diemtigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, René, von Boltigen, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zum Wald, Andreas, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärz, Beat, von Därligen und Rüschegg, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Oswald, von Diemtigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moor, Christian, von St. Stephan, in St. Stephan, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1613823, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme, in Erlenbach im Simmental, CHE-102.373.576, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Albert, von St. Stephan, in Lenk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Beat, von Diemtigen, in Diemtigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perren, Christian, von St. Stephan, in St. Stephan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, René, von Boltigen, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.