Indirizzo
c/o Uhlmann Immo AG
Töpferweg 17
3612 Steffisburg
Informazioni su ELDI Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ELDI Holding AG
- ELDI Holding AG con sede a Steffisburg è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». ELDI Holding AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda ELDI Holding AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.04.2016.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.10.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- ELDI Holding AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-309.095.385.
- Allo stesso indirizzo come ELDI Holding AG sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Kumrec Holding AG, Uhlmann Immo AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steffisburg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.066.790-8
IDI/IVA
CHE-309.095.385
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ELDI Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005318930, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ELDI Holding AG, in Steffisburg, CHE-309.095.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Nadia Francesca Marlin, von Konolfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Eveline Chantal, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004510454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ELDI Holding AG, in Steffisburg, CHE-309.095.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kumli, Werner, von Utzenstorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Nadia Francesca Marlin, von Konolfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2786315, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ELDI Holding AG, in Steffisburg, CHE-309.095.385, c/o Uhlmann Immo AG, Töpferweg 17, 3612 Steffisburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.12.2015 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Kumrec Holding AG ( CHE-113.281.323), in Steffisburg, zum Preis von CHF 1'280'000.00.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 18.12.2015 500 voll liberierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.00 der Kumrec Holding AG ( CHE-113.281.323), in Steffisburg, sowie Darlehensforderungen in der Höhe von insgesamt CHF 1'280'000.00, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'230'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kumli, Eliane Nadine, von Utzenstorf, in Steffisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumli, Werner, von Utzenstorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.