Informazioni su Elbau Küchen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elbau Küchen AG
- Elbau Küchen AG a Bühler è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di mobili». Elbau Küchen AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Elbau Küchen AG fondata il 23.03.1995 è composta da 7 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.09.2023.
- Elbau Küchen AG è iscritta nel cantone AR con l’IDI CHE-108.256.035.
- 2 marchi diversi o applicazioni per marchi dell'azienda Elbau Küchen AG sono stati registrati all'IPI.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Sandro Huber,
Maria Lara Paiano,
Jürg Schläpfer,
Stefan Hutter,
Engelbert Weis-Stocker
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.03.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bühler
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.3.012.867-6
IDI/IVA
CHE-108.256.035
Ramo economico
Fabbricazione di mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation, Herstellung und Vertrieb von Küchen- und Inneneinrichtungen und damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 30.01.2001 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
19.01.2022 | attivo | 10632/2021 | |
19.07.2021 | attivo | 15863/2020 |
Ultimi comunicati FUSC: Elbau Küchen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005830027, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elbau Küchen AG, in Bühler, CHE-108.256.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Sandro, von Mülligen, in Zuzwil (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura;
Paiano, Maria Lara, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509848, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elbau Küchen AG, in Bühler, CHE-108.256.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Carmen, von Stein (AR), in Amriswil, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 4181925, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elbau Küchen AG, in Bühler, CHE-108.256.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880175).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Jürg, von Herisau, in Stettfurt, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.