Informazioni su EHS Switzerland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EHS Switzerland AG
- EHS Switzerland AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio con macchine». La sede si trova a Hitzkirch.
- La dirigenza dell’azienda EHS Switzerland AG è composta da 4 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.09.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-106.531.590.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Raphaël Kurt Pilloud,
Philipp Anton Walden,
Ronald Grolimund
i più recenti aventi diritto di firma
Raphaël Kurt Pilloud,
Philipp Anton Walden,
Mark Braun,
Ronald Grolimund
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hitzkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.013.267-8
IDI/IVA
CHE-106.531.590
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung zu und Verkauf von elektrotechnischen Komponenten und von Geräten der Steuer-, Mess- und Regelungstechnik sowie von mechanischen Baugruppen; Vertrieb von Lösungen und Optimierungen für die industrielle Automation und Gebäudetechnik sowie Anbieten von Service- und Unterhaltsleistungen in diesen Bereichen; Übernahme oder Errichtung von Vertretungen; Erwerb, Verwertung oder Veräusserung von Lizenzen und Patenten; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 12.05.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bucher Treuhand AG | Kriens | <2004 | 11.05.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Staveb AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EHS Switzerland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006135343, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EHS Switzerland AG, in Hitzkirch, CHE-106.531.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich, Rudolf O., von Seengen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Ronald, von Matzendorf, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hofstetten-Flüh, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005178659, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EHS Switzerland AG, in Hitzkirch, CHE-106.531.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Treuhand AG (CHE-107.243.981), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilloud, Raphaël, von Ligerz, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Rudolf O., von Seengen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walden, Philipp A., von Naters, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walden, Philipp, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004731361, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EHS Switzerland AG, in Hitzkirch, CHE-106.531.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462011).
Weitere Adressen:
[gestrichen: 4052 Basel;
Rue de la Dixence 57, Redingstrasse 43, 1950 Sion].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.