Informazioni su Egger Ingenieure AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Egger Ingenieure AG
- Egger Ingenieure AG con sede a Gstaad è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Egger Ingenieure AG è attiva.
- Egger Ingenieure AG ha 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 22.06.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-108.006.366.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: E Beteiligungen AG, E Projekte AG, EG Holding AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Barbara Egger,
David Rotzetter,
Mirjam Ciarulli,
Walter Franz Egger,
Armin Baumann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.02.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.001.584-3
IDI/IVA
CHE-108.006.366
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Ingenieur- und Planungsarbeiten aller Art im Hoch- und Tiefbau. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TBC Revisions GmbH | Muri bei Bern | 09.10.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Henchoz Treuhand AG | Saanen | <2004 | 08.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- W. Egger Ing. AG
- Egger W. Ing. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Egger Ingenieure AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005775001, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Egger Ingenieure AG, in Saanen, CHE-108.006.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Barbara, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Egger-Schlegel, Barbara, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005567707, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Egger Ingenieure AG, in Saanen, CHE-108.006.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537997).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rotzetter, David, von Tentlingen, in St. Antoni (Tafers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004537997, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Egger Ingenieure AG, in Saanen, CHE-108.006.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Walter Franz, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.