Informazioni su Egger AG Frutigen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Egger AG Frutigen
- Egger AG Frutigen è attualmente attiva e opera nel settore «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria». La sede si trova a Frutigen.
- Egger AG Frutigen è stata costituita nel 10.02.1915.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.04.2021.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-101.333.396.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Andreas Varonier,
Philipp Peter Sauber,
Philippe Hari,
Richard André Bratschi,
René Wellig-Furrer
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1915
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frutigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.005.575-9
IDI/IVA
CHE-101.333.396
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betreibung eines graphischen Generalunternehmens. Setzen, Gestalten und Drucken von Qualitätsprodukten, Führen von Verlagen und Tätigkeit in allen Bereichen der Kommunikation.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
unico thun ag | Thun | 16.03.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand | Aeschi bei Spiez | <2004 | 15.03.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Egger AG Frutigen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005157390, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Egger AG Frutigen, in Frutigen, CHE-101.333.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, S.0, Publ. 2155149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rolf, von Schangnau, in Schliern bei Köniz (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löpfe, Rolf, von Häggenschwil, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Philippe, von Kandergrund, in Kandersteg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wellig-Furrer, René, von Fieschertal, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sauber, Philipp, von Zürich, in Ebmatingen (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Varonier, Andreas, genannt Andy, von Varen, in Susten (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kalt, Roger, von Leibstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bratschi, Richard, von Safnern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2155149, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Egger AG Frutigen, in Frutigen, CHE-101.333.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1818023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger-Mächler, Bernhard, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Philippe, von Kandergrund, in Kandersteg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bratschi, Richard, von Safnern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Rolf, von Schangnau, in Schliern bei Köniz (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löpfe, Rolf, von Häggenschwil, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1818023, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Egger AG Frutigen, in Frutigen, CHE-101.333.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 2, Publ. 5543308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
unico thun ag (CHE-107.680.927), in Thun, Revisionsstelle [bisher: unico thun ag (CH-092.3.001.054-6)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.