Informazioni su EDERSO AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EDERSO AG
- EDERSO AG a Meggen è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». EDERSO AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 15.06.2007 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.05.2015. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-113.688.742.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.06.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.787.775-1
IDI/IVA
CHE-113.688.742
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Restaurants und Hotels, insbesondere des Hotels und Restaurants Schönau, Meggen; Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien aller Art; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PT Portmann Treuhand | Schüpfheim | 21.06.2007 | 07.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EDERSO AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2139331, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EDERSO AG, in Meggen, CHE-113.688.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 9, Publ. 5236252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Hanspeter, von Meggen und Oberegg, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Eder, Andreas, von Oberegg, in Wien (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5236252, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EDERSO AG, in Meggen, CH-100.3.787.775-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 8, Publ. 3986402). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PT Portmann Treuhand, in Schüpfheim, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3986402, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EDERSO AG, in Meggen, CH-100.3.787.775-1, Kreuzbuchstrasse 130, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2007.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und Hotels, insbesondere des Hotels und Restaurants Schönau, Meggen;
Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien aller Art;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 14.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006 übernimmt die Gesellschaft von Hanspeter Sonderegger, von Meggen und Oberegg, in Meggen, seine Einzelfirma H.P. Sonderegger, in Meggen (CH-100.1.002.886-4), mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 150, GB Meggen, deren Wert zusammen CHF 604'954.79 beträgt und dem gesamten Fremdkapital von CHF 124'793.20 zum Gesamtpreise von CHF 480'161.59, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 280'161.59 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Sonderegger, Hanspeter, von Meggen und Oberegg, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PT Portmann Treuhand, in Schüpfheim, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.