Informazioni su Edelverse GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Edelverse GmbH
- Edelverse GmbH ha sede a Kriens ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 03.02.2022.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Edelverse GmbH è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-348.907.733.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: acokom GmbH, ARLC-Hauswartungen GmbH, Bonum Sport KlG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.813.650-7
IDI/IVA
CHE-348.907.733
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Webdesign, Hardware-Konfiguration, Beratung im Bereich EDV sowie den Handel mit und die Herstellung von Software und Hardware aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edelverse GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072682, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Edelverse GmbH, in Kriens, CHE-348.907.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Patrik, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlattmann, Benjamin, von Basel, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005870527, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Edelverse GmbH, in Kriens, CHE-348.907.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687884).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlattmann, Benjamin, von Basel, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
von Allmen, Patrik, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005687884, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Edelverse GmbH, in Kriens, CHE-348.907.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rota, David Lee, von Münchenstein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlattmann, Benjamin, von Basel, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.