Indirizzo
Chemin de la Touille 11
1172 Bougy-Villars
Informazioni su EcoSafe Distribution Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EcoSafe Distribution Sàrl
- EcoSafe Distribution Sàrl con sede a Bougy-Villars è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio di beni di consumo». EcoSafe Distribution Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda EcoSafe Distribution Sàrl fondata il 16.10.2002 è composta da 5 persone.
- Il 31.01.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-109.809.528.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Larginvest SA, NOZEROY SA.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Jean-Michel Philippe Ernest Thieulin,
Alexandra Thieulin Large
i più recenti aventi diritto di firma
Jean-Michel Philippe Ernest Thieulin,
Alexandra Thieulin Large
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.10.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bougy-Villars
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.031.588-0
IDI/IVA
CHE-109.809.528
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce, fabrication, développement, recherche appliquée et mise au point de tout produit en relation avec la biologie, la chimie et la pharmacie.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ES Distribution Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EcoSafe Distribution Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005393584, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ES Distribution Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-109.809.528 (FOSC du 27.01.2014, p. 0/1309391). Steyaert Guillaume, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 6'000 à Larginvest SA (CHE-149.426.949) désormais titulaire d'une part de CHF 10'000 et d'une part de CHF 6'000. Statuts modifiés le 20.01.2022.
Nouvelle raison de commerce:
EcoSafe Distribution Sàrl. Siège transféré à Bougy-Villars.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Touille 11, 1172 Bougy-Villars.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 20 parts sociales de CHF 1'000.
Communications aux associés:
par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable (p. ex. courrier écrit, téléfax ou courrier électronique). Blanc Martial, maintenant à Morges, est désormais titulaire de 2 parts de CHF 1'000. Murgida Renato, maintenant à Morges, est désormais titulaire de 2 parts de CHF 1'000. Larginvest SA (CHE-149.426.949) est désormais titulaire de 16 parts de CHF 1'000. Thieulin Jean-Michel, désomais de et à Bougy-Villars, est nommé président.
Nouvelle gérante:
Thieulin Alexandra, de et à Bougy-Villars, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1309391, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ES Distribution Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-109.809.528 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Thieulin Jean-Michel, qui n'est plus associé, cède sa part de CHF 10'000 à Larginvest SA (CHE-149.426.949), à Bougy-Villars, nouvelle associée avec 1 part de CHF 10'000.
Numero di pubblicazione: 5329126, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ES Distribution Sàrl, à Ecublens (VD), CH-550-1031588-0, commerce, fabrication, développement, recherche appliquée et mise au point de tout produit en relation avec la biologie, la chimie et la pharmacie (FOSC du 29.09.2006, p. 14/3571292). Selon déclaration des gérants du 8 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Steyaert Guillaume est élu président des gérants et continue à signer individuellement.