Indirizzo
Rue du Valentin 29
1400 Yverdon-les-Bains
Informazioni su EcoFlight.net Suisse Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EcoFlight.net Suisse Sàrl
- EcoFlight.net Suisse Sàrl a Yverdon-les-Bains è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». EcoFlight.net Suisse Sàrl è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.02.2014, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda EcoFlight.net Suisse Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.947.763.
- Allo stesso indirizzo come EcoFlight.net Suisse Sàrl sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Pierre-Jean Riedo, Qiu Dan Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.05.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.047.288-8
IDI/IVA
CHE-112.947.763
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseil, formation et autre prestation visant à la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux de l'aviation civile ainsi qu'à une durabilité accrue des pratiques aéronautiques; mise en oeuvre, à ces fins, de technologies nouvelles de traitement de l'information et d'optimisations structurelles et mécaniques; autres activités dans le domaine aéronautique.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EcoFlight.net Suisse Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1368177, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
EcoFlight.net Suisse Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-112.947.763 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
rue du Valentin 29, 1400 Yverdon-les-Bains.
Autre adresse:
case postale 52, 1400 Yverdon 2. Karr Jean-Michel n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature individuelle est conférée à Lamagat Marie-Thérèse, de Genève, à Chêne-Bougeries, gérante.
Numero di pubblicazione: 5790356, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
EcoFlight.net Suisse Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CH-550-1047288-8, conseil, formation et autre prestation visant à la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux de l'aviation civile ainsi qu'à une durabilité accrue des pratiques aéronautiques (FOSC du 31.05.2006, p. 16/3397066). Selon déclaration du gérant du 5 août 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Aéronord SA, qui n'est plus associée, cède sa part de CHF 10'000 à l'associée CTM Development SA (CH-660-0100988-6) qui détient désormais 2 parts de CHF 10'000. Gaillard Jacques n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant avec signature individuelle:
Karr Jean-Michel, de Genève, à Chêne-Bougeries.
Numero di pubblicazione: 3397066, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
EcoFlight.net Suisse Sàrl, à Yverdon-les-Bains, Aérodrome, c/o Aéronord SA, CH-550-1047288-8. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
18 mai 2006.
But:
conseil, formation et autre prestation visant à la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux de l'aviation civile ainsi qu'à une durabilité accrue des pratiques aéronautiques;
mise en oeuvre, à ces fins, de technologies nouvelles de traitement de l'information et d'optimisations structurelles et mécaniques;
autres activités dans le domaine aéronautique.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associées:
Aéronord SA, à Yverdon-les-Bains, et CTM Development SA, à Chêne-Bougeries, chacune avec une part de CHF 10'000, toutes deux sans signature. Signature individuelle est conférée à Gaillard Jacques, d'Ardon, à Begnins, gérant.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.