Indirizzo
c/o Christian Ducor
Chemin du Grand Bisse 26
1977 Icogne
Informazioni su Duke Partners Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Duke Partners Sàrl
- Duke Partners Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Icogne. Duke Partners Sàrl appartiene al settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Duke Partners Sàrl fondata il 05.08.2021 è composta da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.01.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-180.398.052.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Icogne
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.872.021-2
IDI/IVA
CHE-180.398.052
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'acquisition, la gestion et l'administration de participations financières dans toutes sociétés ou entreprises, en Suisse ou à l'étranger; ainsi que de procéder à des investissements directs ou indirects dans des biens ou droits immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle propose des services de conseils en matière d'organisation et d'économie d'entreprise, de gestion commerciale, négoce, courtage, informatique ainsi que dans le domaine de la communication et des nouvelles technologies de l'information. La société peut, en outre, effectuer toutes opérations, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, ainsi que toutes autres activités de conseil, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet ou à tout objet similaire.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Duke Partners Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005654542, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Duke Partners Sàrl, précédemment à Corsier (GE), CHE-180.398.052, société à responsabilité limitée (No. FOSC 20 du 28.01.2022).
Modification des statuts:
21.12.2022.
Nouveau siège:
Icogne.
Nouvelle adresse:
c/o Christian Ducor, Chemin du Grand Bisse 26, 1977 Icogne.
Inscription ou modification de personne(s):
Ducor, Christian, de Gy, à Icogne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Genève].
Numero di pubblicazione: HR02-1005654631, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Duke Partners Sàrl, à Corsier (GE), CHE-180.398.052 (FOSC du 28.01.2022, p. 0/1005392696). Par suite du transfert de son siège à Icogne, la société est inscrite au registre du commerce du Valais Central;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005392696, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Duke Partners Sàrl, à Corsier (GE), CHE-180.398.052 (FOSC du 10.08.2021, p. 0/1005268412). Ducor Nicolas n'est plus associé, ni gérant;
ses pouvoirs sont radiés;
ses 20 parts de CHF 1'000 ont été cédées à Ducor Christian, de Gy, à Genève, nouvel associé-gérant pour 20 parts de CHF 1'000 avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.