Informazioni su Dübitech AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dübitech AG
- Dübitech AG è una Società anonima con sede a Wila. Dübitech AG appartiene al settore «Fabbricazione di altre macchine» ed è attualmente attiva.
- Dübitech AG è stata costituita nel 23.02.1982.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.12.2013, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.024.192.
- Oltre all’azienda Dübitech AG sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Gewerbehaus Huebwies AG, Guntern Garten GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wila
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.119-4
IDI/IVA
CHE-108.024.192
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Maschinen auf dem Verpackungs-sektor; Uebernahme von Handelsvertretungen, Beteiligungen an anderen Ge-sellschaften sowie Handel mit Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG | Zürich | 27.12.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AWM - A. Markstahler, Unternehmensberatung und Treuhand AG | Bülach | 09.03.2006 | 26.12.2013 | |
Provida Treuhand AG Winterthur | Winterthur | <2004 | 08.03.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dübitech AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1259525, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dübitech AG, in Wila, CHE-108.024.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2006, S. 20, Publ. 3279204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AWM - A. Markstahler, Unternehmensberatung und Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3279204, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dübitech AG, in Wila, CH-020.3.907.119-4, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Maschinen auf dem Verpackungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2006, S. 19, Publ. 3270836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Micucci Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AWM - A. Markstahler, Unternehmensberatung und Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3270836, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 82 vom 11.04.1988, S. 1397, publizierten TB-Eintrags Nr. 4529 vom 25.03.1988. Dübitech AG, in Wila, CH-020.3.907.119-4, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.1994, S. 6898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dübendorfer, Bruno, von Bassersdorf, in Wila, Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: Dübendorf, Bruno];
Dübendorfer-Michel, Magdalena, von Bassersdorf, in Wila, Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht: Dübendorf-Michel, Magdalena].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.