Informazioni su DS Design Service SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DS Design Service SA
- DS Design Service SA con sede a Vouvry è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». DS Design Service SA è attiva.
- DS Design Service SA è stata costituita nel 22.03.2011.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 01.11.2017.
- L’IDI segnalata è CHE-429.047.645.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vouvry
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.087.918-8
IDI/IVA
CHE-429.047.645
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Design de lignes de produits et commerce de tout produit (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DS Design Service SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3844165, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
DS Design Service SA, à Bursins, CHE-429.047.645 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La société ayant transféré son siège à Vouvry, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: 3844295, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DS Design Service SA, précédemment à Bursins, CHE-429.047.645, société anonyme (FOSC du 11.04.2013, Publ. 7144324).
Modification des statuts:
19.10.2017.
Nouveau siège:
Vouvry.
Nouvelle adresse:
Chemin des Bresoleys 24, 1896 Vouvry.
Nouveau but:
design de lignes de produits et commerce de tout produit (cf. statuts pour but complet).
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonnin, Véronique, citoyenne française, à Vouvry, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: à Bursins].
Numero di pubblicazione: 7144324, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
DS Design Service SA, à Gingins, CH-550-1087918-8, importation, exportation et commerce de tous biens de consommation, de produits de luxe et de produits comestibles (FOSC du 25.03.2011, p. 0/6093092). Statuts modifiés le 1er mars 2013. Siège transféré à Bursins.
Nouvelle adresse:
chemin du Vernay 2, 1183 Bursins.
Nouveau but:
la société a pour but: l'importation, l'exportation et le commerce de tous biens de consommation, de produits de luxe et de produits comestibles, ainsi que la vente en ligne, tous services et conseils y relatifs;
le design de lignes de produits pour d'autres sociétés (pour but complet cf. statuts). Boulenaz Caroline n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Bonnin Véronique, qui est maintenant à Bursins et qui n'est plus présidente, reste administratrice unique et continue à signer individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.