Informazioni su DransGrid SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DransGrid SA
- DransGrid SA ha sede a Orsières ed è attiva. Essa opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 15.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-416.175.601.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: CONTROL ELECTRIC SA, DransEnergie SA, iELLO SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Frédéric Lin,
Pascal Tornay,
Gilbert Henri Tornare,
Tiziana Lattion-Egli,
Blaise Victor Marius Lovisa
i più recenti aventi diritto di firma
Frédéric Lin,
Pascal Tornay,
Gilbert Henri Tornare,
Tiziana Lattion-Egli,
Blaise Victor Marius Lovisa
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Orsières
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.009.014-0
IDI/IVA
CHE-416.175.601
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la gestion d'un réseau de distribution électrique de basse tension et de moyenne tension de niveaux NR5, NR6 et NR7 sur le territoire des communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes et Orsières; l'approvisionnement et la distribution prioritaire de l'énergie électrique renouvelable et locale, ainsi que le développement d'activités et de partenariats visant la réussite de la transition énergétique dans le Val d'Entremont. La société peut effectuer toutes opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou aptes à le favoriser. En particulier, la société peut acquérir, exploiter et vendre tous biens mobiliers et immobiliers en rapport direct ou indirect avec son but, ainsi que tous brevets, marques et licences. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations en Suisse et à l'étranger, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Saint-Bernard Audit Sàrl | Orsières | 19.09.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire du St-Bernard SA | Orsières | 12.10.2017 | 18.09.2019 | |
Alpes Audit SA | Martigny | 15.01.2016 | 11.10.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DransGrid SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107634, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DransGrid SA, à Orsières, CHE-416.175.601, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2023, Publ. 1005876894).
Modification des statuts:
21.06.2024. 21.06.2024.
Nouveau capital-actions:
CHF 7'000'000.00 [précédemment: CHF 1'200'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 7'000'000.00 [précédemment: CHF 1'200'000.00].
Nouvelles actions:
7'000'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 120'000 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveaux faits qualifiés:
Apport en nature: selon contrat du 21.06.2024, est apporté à la société le réseau de distribution électrique de la Commune de Bourg-Saint-Pierre, en échange de 553'904 actions de CHF 1.00 imputées sur le nouveau capital.
Apport en nature:
selon contrat du 21.06.2024, est apporté à la société le réseau de distribution électrique de la Commune de Liddes, en échange de 1'109'223 actions de CHF 1.00 imputées sur le nouveau capital.
Apport en nature:
selon contrat du 21.06.2024, est apporté à la société le réseau de distribution électrique de la Commune d'Orsières, en échange de 3'989'995 actions de CHF 1.00 imputées sur le nouveau capital.
Numero di pubblicazione: HR02-1005876894, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DransGrid SA, à Orsières, CHE-416.175.601, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2021, Publ. 1005336308).
Modification des statuts:
17.10.2023.
Nouveau but:
La société a pour but la gestion d'un réseau de distribution électrique de basse tension et de moyenne tension de niveaux NR5, NR6 et NR7 sur le territoire des communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes et Orsières;
l'approvisionnement et la distribution prioritaire de l'énergie électrique renouvelable et locale, ainsi que le développement d'activités et de partenariats visant la réussite de la transition énergétique dans le Val d'Entremont. La société peut effectuer toutes opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou aptes à le favoriser. En particulier, la société peut acquérir, exploiter et vendre tous biens mobiliers et immobiliers en rapport direct ou indirect avec son but, ainsi que tous brevets, marques et licences. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations en Suisse et à l'étranger, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Nouveaux faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: reprise de biens envisagée: la société envisage d'acquérir (1) le réseau de distribution de moyenne tension propriété de Romande Energie SA sis sur les Communes de Bourg-St-Pierre et Liddes, pour un prix maximal de CHF 1'550'350.00 et (2) le réseau de distribution de moyenne tension propriété de Compagnie des Forces Motrices d'Orsières - FMO SA, à Orsières, pour un prix maximal de CHF 1'348'000.00].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit sous pli simple ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Derivaz, James, de Salvan, à Martigny-Combe, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Coppey, Bertrand, de Orsières, à Orsières, administrateur, avec signature collective à deux;
Eugster, Philippe, de Appenzell, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornay, Pascal, de Orsières, à Orsières, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Blaise Lovisa;
Lin, Frédéric, de Beurnevésin, à Montanaire, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Lovisa, Blaise, de Orsières, à Orsières, administrateur, avec signature collective à deux sauf avec Pascal Tornay;
Lattion-Egli, Tiziana, de Winterthur, à Liddes, administratrice, avec signature collective à deux;
Tornare, Gilbert, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005336308, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DransGrid SA, à Orsières, CHE-416.175.601, société anonyme (No. FOSC 181 du 19.09.2019, Publ. 1004719924).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bétrisey, Julien, de Ayent, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Eugster, Philippe, de Appenzell, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.