Informazioni su Draht Mayr AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Draht Mayr AG
- Draht Mayr AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Frauenfeld.
- L’azienda è stata costituita nel 20.12.2006 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.10.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Draht Mayr AG è iscritta nel cantone TG con l’IDI CHE-113.332.630.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 26 altre aziende attive. Queste includono: Aerzen (Schweiz) AG, Autefa Solutions Switzerland AG, Balz Kubli Fotograf GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Kerstin Mayr,
Walter Hübscher,
Rudolf Tenger,
Stefan Baumgärtner
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.019.710-8
IDI/IVA
CHE-113.332.630
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Drähten, Zäunen, Gitter, Toren und Zubehör sowie Metallwaren. Die Gesellschaft kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehende Geschäfte abschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und sich an ähnlichen und verwandten Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Controlla AG | Frauenfeld | 28.12.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Draht Mayr AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004472804, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Draht Mayr AG, in Frauenfeld, CHE-113.332.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4439231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibli, Philipp, von Andelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayr, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Dielheim (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Hübscher, Walter, von Wattenwil, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4439231, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Draht Mayr AG, in Frauenfeld, CHE-113.332.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controlla AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle [bisher: Controlla Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 1651445, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Draht Mayr AG, in Felben-Wellhausen, CHE-113.332.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620318).
Statutenänderung:
31.07.2014.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Drähten, Zäunen, Gitter, Toren und Zubehör sowie Metallwaren. Die Gesellschaft kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehende Geschäfte abschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und sich an ähnlichen und verwandten Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Patrick, von Zuzwil SG, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.