Indirizzo
Englischviertelstrasse 58
8032 Zürich
Informazioni su Dr. Max Husmann-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dr. Max Husmann-Stiftung
- Dr. Max Husmann-Stiftung con sede a Zürich è attiva. Dr. Max Husmann-Stiftung è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 08.01.1966.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.01.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-110.189.106.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Josephin Varnholt,
Stephan Hintermann,
lic. iur. Judith Johanna Weber
i più recenti aventi diritto di firma
Josephin Varnholt,
Stephan Hintermann,
lic. iur. Judith Johanna Weber,
Christina Hofmeister
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.01.1966
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.901.953-9
IDI/IVA
CHE-110.189.106
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt, begabten und der Unterstützung würdigen Jugendlichen eine akademische oder dieser gleichwertige künstlerische Ausbildung zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DMT D. Meyer Treuhand GmbH | Kilchberg (ZH) | 18.08.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 03.12.2008 | 17.08.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Husmann Dr. Max-Stiftung
- Husmann-Stiftung Dr. Max.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Max Husmann-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005373466, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Max Husmann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.189.106, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decurtins, Beat, von Trun und Küsnacht ZH, in Baar, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Varnholt, Josephin, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005260326, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Max Husmann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.189.106, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077014).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermann, Stephan, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005077014, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Max Husmann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.189.106, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhonheimer, Daniel, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmeister, Christina, von Schänis, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schirmer Bösiger, Christina, von Basel und Melchnau].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.