Indirizzo
c/o Präsidialdepartement der Stadt Zürich
Stadthausquai 17
8001 Zürich
Informazioni su Dr. Adolf Streuli-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dr. Adolf Streuli-Stiftung
- Dr. Adolf Streuli-Stiftung da Zürich opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 03.08.1957 e ha 6 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-109.797.003.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Dr. Adolf Streuli-Stiftung: Gönner innenverein für das Zürcher Theater Spektakel, Verein UCI Weltmeisterschaften Rad und Para-Cycling Strasse Zürich 2024.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Nathalie Fayet,
Corinne Peier Müller,
Nathalie Böttinger-Kiefer,
Prisca Passigatti,
Rebekka Laika Elektra Fässler Schnellmann
i più recenti aventi diritto di firma
Nathalie Fayet,
Corinne Peier Müller,
Nathalie Böttinger-Kiefer,
Prisca Passigatti,
Rebekka Laika Elektra Fässler Schnellmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.08.1957
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.044-1
IDI/IVA
CHE-109.797.003
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt die Unterstützung und Förderung wohltätiger, wissenschaftlicher, kirchlicher und künstlerischer Werke und Insbesondere die Leistung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien) an junge Leute, namentlich auch aus dem sogenannten Mittelstande; usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Turicum Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 01.10.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Finanzkontrolle des Kantons Zürich | Zürich | 10.07.2007 | 30.09.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Streuli-Stiftung, Dr. Adolf
- Streuli Dr. Adolf-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Adolf Streuli-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005933582, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Adolf Streuli-Stiftung, in Zürich, CHE-109.797.003, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005527765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Walter, von Horgen und Turbenthal, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neher, Philippe Bernhard, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fayet, Nathalie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böttinger, Nathalie, von Basel und Horgen, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peier Müller, Corinne, von Flaach, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005527765, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Adolf Streuli-Stiftung, in Zürich, CHE-109.797.003, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381724).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passigatti, Prisca, von Schaffhausen, Zürich und Elsau, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005381724, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Adolf Streuli-Stiftung, in Zürich, CHE-109.797.003, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004824662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haerle, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler Schnellmann, Rebekka, von Lauerz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.