Informazioni su Doresa SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Doresa SA
- Doresa SA ha sede a Biogno ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.12.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Doresa SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.05.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.001.340-6
IDI/IVA
CHE-102.801.572
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo
L'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni di aziende industriali e commerciali e relative transazioni finanziarie, l'esecuzione di transazioni commerciali e la consultazione in tutte le questioni finanziarie. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili funzionalmente connesse con l'oggetto sociale, assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera o all'estero, nel settore attinente allo scopo sociale o in altri settori. La società potrà acquistare, vendere e amministrare beni mobili e immobili sia in Svizzera che all'estero.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CMT Partners AG | Zürich | 29.10.2009 | 25.09.2019 | |
Simmen Treuhand AG | Neuheim | 20.12.2006 | 28.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Doresa Società Anonima
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doresa SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005053784, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Doresa SA, in Lugano, CHE-102.801.572, società anonima (Nr. FUSC 186 del 26.09.2019, Pubbl. 1004724781).
Statuti modificati:
15.12.2020.
Nuove azioni:
200 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 200 azioni al portatore da CHF 500.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Numero di pubblicazione: HR02-1004724781, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Doresa Società Anonima, in Lugano, CHE-102.801.572, società anonima (Nr. FUSC 133 del 12.07.2011, p.0, Pubbl. 6250668).
Statuti modificati:
20.09.2019.
Nuova ditta:
Doresa SA.
Nuovo recapito:
Via Fontanella 10 D, 6932 Biogno.
Nuovo scopo:
L'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni di aziende industriali e commerciali e relative transazioni finanziarie, l'esecuzione di transazioni commerciali e la consultazione in tutte le questioni finanziarie. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili funzionalmente connesse con l'oggetto sociale, assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera o all'estero, nel settore attinente allo scopo sociale o in altri settori. La società potrà acquistare, vendere e amministrare beni mobili e immobili sia in Svizzera che all'estero.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio. Secondo dichiarazione del 20.09.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fraschina, Regina, da Bosco Luganese, in Minusio, membro, con firma individuale;
CMT Partners AG Treuhand und Revisionsgesellschaft (CH-020.3.029.324-9), in Zurigo, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 6250668, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Doresa Società Anonima, in Lugano, CH-514.3.001.340-6, società anonima (FUSC no. 210 del 29.10.2009, p. 17, Pubbl. 5316848).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Fraschina, Luca Massimo, da Bioggio, in Muralto, membro, con firma individuale;
Camp, Raphael Philippe, da Zollikon, in Zurigo, membro, con firma individuale.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.