Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Domicim Chablais Immobilier SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.04.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
19.07.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Monthey
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.006.642-6
IDI/IVA
CHE-109.539.493
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquisition, mise en valeur, construction, transformation, location, vente, échange et gérance de biens fonciers, transactions et remise de commerces, toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière convergente.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 30.08.2016 | 18.07.2017 | |
Fidinter SA | Lausanne | <2004 | 29.08.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CHABLAIS IMMOBILIER SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Domicim Chablais Immobilier SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3654883, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Domicim Chablais Immobilier SA, à Monthey, CHE-109.539.493, société anonyme (No. FOSC 233 du 30.11.2016, Publ. 3193761). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société 'Domicim Régie MK SA', à Lausanne (CHE-112.961.875). La société est radiée par suite de fusion.
Numero di pubblicazione: 3193761, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Domicim Chablais Immobilier SA, à Monthey, CHE-109.539.493, société anonyme (No. FOSC 167 du 30.08.2016, Publ. 3028207).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Staffelbach, Laurent, de Dagmersellen, à Lausanne, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Peyrot, Olivier, de Genève, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3028207, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Domicim Chablais Immobilier SA, à Monthey, CHE-109.539.493, société anonyme (No. FOSC 27 du 09.02.2016, Publ. 2656293).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fidinter S.A., à Lausanne, organe de révision;
Klunge, Maurice, de Aubonne, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Berrut-Maréchaud, Philippe, de Troistorrents, à Montreux, directeur, avec signature collective à deux;
Goye, Vincent, de Saxon, à Grandson, directeur, avec signature collective à deux;
Collé, Anthony, de Genève, à Gilly, administrateur et directeur général, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Staffelbach, Laurent, de Dagmersellen, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Chandou, Nicolas, citoyen français, à Paris (FR), vice-président, avec signature collective à deux;
Lachat, Marc, de La Baroche, à Lutry, administrateur, avec signature collective à deux;
Follonier, Frédéric, de Mont-Noble, à Bramois (Sion), administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Spiess, David, de Horw, à Cham, directeur, avec signature collective à deux;
Collet, Vincent, de Vouvry, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully, organe de révision;
Billod, Véronique, de Zürich, à Sâles, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Frédéric Keist et Grégoire Monferini [précédemment: à Romanens (Sâles), sans fonction inscrite avec procuration collective à deux];
Bernhard, Fabrice, de Fontenais, à Lausanne, avec signature collective à deux sauf avec Véronique Billod, Frédéric Keist et Grégoire Monferini;
Keist, Frédéric, de Reiden, à Bourg-en-Lavaux, avec signature collective à deux sauf avec Véronique Billod, Fabrice Bernhard et Grégoire Monferini;
Monferini, Grégoire, de Fribourg, à Bulle, avec signature collective à deux sauf avec Véronique Billod, Fabrice Bernhard et Frédéric Keist.