Indirizzo
c/o Catherine Spinnler
Hochrütistrasse 30
6005 Luzern
Informazioni su DG Freiraum GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DG Freiraum GmbH
- DG Freiraum GmbH con sede a Luzern è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altri servizi intrattenimento e relax». DG Freiraum GmbH è attiva.
- DG Freiraum GmbH è stata costituita nel 25.11.1998.
- Il 13.02.2018 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: DG Freiraum GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.021.912-1
IDI/IVA
CHE-104.925.357
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art; Handel mit Waren und Getränken aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DG Freiraum GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4052379, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
DG Freiraum GmbH, in Buttisholz, CHE-104.925.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652672).
Statutenänderung:
06.02.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Catherine Spinnler, Hochrütistrasse 30, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach (LU), in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Catherine, von Liestal, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6652672, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 10, Publ. 5901430).
Statutenänderung:
09.03.2012.
Sitz neu:
Buttisholz.
Domizil neu:
c/o Agathe Gehrig, Dönihus, 6022 Grosswangen.
Zweck neu:
Vermietung und Vermittlung von Räumen für sportliche Aktivitäten und Anlässe sowie Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitanlässen aller Art;
Handel mit Waren und Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Lizenzen, Grundstücken und Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber, Konstantin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Agathe, von Buttisholz, in Buttisholz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5901430, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
DG Freiraum GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.021.912-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.1998, S. 8341).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürber, Daniel, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].