Informazioni su Delmarva Ltd.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Delmarva Ltd.
- Delmarva Ltd. ha sede a Männedorf ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 09.01.2014.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.07.2014.
- Delmarva Ltd. è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-386.324.544.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Männedorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.040.116-9
IDI/IVA
CHE-386.324.544
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen, die Finanzierung von Tochtergesellschaften und Dritten und die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Delmarva AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Delmarva Ltd.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1605171, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Delmarva Ltd., in Männedorf, CHE-386.324.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1282675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Catarina, von Uzwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Hans-Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1282675, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Delmarva Ltd. (Delmarva AG), in Männedorf, CHE-386.324.544, Weingartenstrasse 60, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen, die Finanzierung von Tochtergesellschaften und Dritten und die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eisenring, Catarina, von Uzwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.