Indirizzo
c/o Robert Fernand Magnin
Chemin du Soleil 16
1670 Ursy
Informazioni su Décharge de la Croix Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Décharge de la Croix Sàrl
- Décharge de la Croix Sàrl da Ursy opera nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.05.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-109.885.699.
- Oltre all’azienda Décharge de la Croix Sàrl sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Fondation Soleil d'Automne, Robert Magnin S.A..
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ursy
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.032.938-5
IDI/IVA
CHE-109.885.699
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'une décharge de type A (essentiellement des matériaux d'excavation ou de percement non pollués) et de type B (essentiellement des matériaux d'excavation ou des matériaux terreux et pierreux peu pollués). La société peut procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but. Elle peut créer des succursales et prendre des participations dans des sociétés ayant un but similaire.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pro-Citernes Sàrl
- Pro-Citernes Frédéric Magnin Sàrl
- Frédéric Magnin Sàrl
- Frédéric Manin Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Décharge de la Croix Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005466333, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pro-Citernes Sàrl, à Oron, CHE-109.885.699 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La société ayant transféré son siège à Ursy sous la raison de commerce Décharge de la Croix Sàrl, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: HR02-1005465695, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Pro-Citernes Sàrl, précédemment à Oron, CHE-109.885.699 (FOSC du 12.04.2013, p. 0/7145952). Siège transféré à Ursy.
Nouvelle adresse:
Chemin du Soleil 16, c/o Robert Fernand Magnin, 1670 Ursy.
Nouvelle raison sociale:
Décharge de la Croix Sàrl. Statuts modifiés le 20.04.2022.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'une décharge de type A (essentiellement des matériaux d'excavation ou de percement non pollués) et de type B (essentiellement des matériaux d'excavation ou des matériaux terreux et pierreux peu pollués). La société peut procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but. Elle peut créer des succursales et prendre des participations dans des sociétés ayant un but similaire. La clause statutaire d'apport en nature du 17.03.2003 est abrogée.
Personne radiée:
Robert Magnin S.A. (CHE-107.770.967), associée, 40 parts de CHF 1'000.
Nouvelles personnes inscrites:
Magnin Robert Fernand, de Cottens FR, à Ursy, associé, 40 parts de CHF 1'000, gérant président, signature individuelle;
Deseneux Nathalie Yvonne, de Gibloux, à Ursy, gérante, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 7145952, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pro-Citernes Sàrl, à Oron-la-Ville, CH-550-1032938-5 (FOSC du 26.01.2009, p. 21/4844444). Par suite de fusion de communes, le siège devient Oron. L'adresse reste à Route de la Poya 7, 1610 Oron-la-Ville.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.