Informazioni su decentraliced AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu decentraliced AG
- decentraliced AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.06.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda decentraliced AG è iscritta con l’IDI CHE-322.829.362.
- 186 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 1035am GmbH, 1delta Labs AG, Acurast Association.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.12.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.3.020.491-8
IDI/IVA
CHE-322.829.362
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Betrieb und Verwaltung eines Ökosystems zur Realisierung von nachhaltigen Projekten mit Fokus auf Energie, Fintech und Community sowie das Verwalten von eigenem Vermögen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die in den Bereichen Energie, Fintech und Community tätig sind sowie die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Handels- und Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen erwerben und errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundeigentum erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: decentraliced AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006054733, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
decentraliced AG, in Zug, CHE-322.829.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Marco Guido, von Lichtensteig, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grumbach, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005867542, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
decentraliced AG, bisher in Herisau, CHE-322.829.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602469).
Statutenänderung:
21.09.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Dammstrasse 16, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Meinrad Oskar, von Walenstadt, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grumbach, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schoch, Marco Guido, von Lichtensteig, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005867715, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
decentraliced AG, in Herisau, CHE-322.829.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602469).
Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.