Succursale (2)
Informazioni su Dea Peinture & Cie SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dea Peinture & Cie SA
- Dea Peinture & Cie SA ha sede a Versoix ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Dea Peinture & Cie SA ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.09.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Dea Peinture & Cie SA è iscritta con l’IDI CHE-103.292.472.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Batimmob SA, Immobat Construction SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Versoix
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.000.512-5
IDI/IVA
CHE-103.292.472
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Tous travaux liés à la construction et à la rénovation, en particulier la peinture, la plâtrerie, les réfections de façades.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl | Bière | 02.07.2020 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sofidor S.A., Société Fiduciaire et d'Organisation | Lausanne | 26.10.2018 | 01.12.2019 | |
Léman Révision SA | Pully | 02.10.2014 | 23.09.2018 | |
Fideuro SA | Lausanne | 09.03.2006 | 23.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- DEA Façades SA
- AD L'EBENISTE S.A.
- AD L'EBENISTE SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dea Peinture & Cie SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004978390, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Dea Peinture & Cie SA, à Versoix, CHE-103.292.472 (FOSC du 25.08.2020, p. 0/1004964650). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Bussigny (CHE-250.204.824).
Numero di pubblicazione: HR02-1004964650, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Dea Peinture & Cie SA, précédemment à Bussigny, CHE-103.292.472 (FOSC du 02.07.2020, p. 0/100492708).
Nouveau siège:
Versoix, Rue des Moulins 23, 1290 Versoix. Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
courrier, fax ou email. Nouveaux statuts du 13.08.2020. Le siège actuel de la succursale se trouve à Pregny-Chambésy (CHE-232.153.330). Makshana Dalif est maintenant domicilié à Versoix.
Numero di pubblicazione: HR02-1004964530, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Dea Peinture & Cie SA, à Bussigny, CHE-103.292.472 (FOSC du 02.07.2020, p. 0/1004927082). La société ayant transféré son siège à Versoix, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.