Informazioni su danexus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu danexus AG
- danexus AG a Thundorf è una Società anonima nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». danexus AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 25.05.2020.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-406.352.020.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Adriana Kenessey,
Géza Csaba Kenessey,
Fabian Johannes Frank
i più recenti aventi diritto di firma
Adriana Kenessey,
Géza Csaba Kenessey,
Fabian Johannes Frank
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.01.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thundorf
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.041.548-1
IDI/IVA
CHE-406.352.020
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt betriebswirtschaftliche Beratung sowie Beratungstätigkeit im Bereich IT. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: danexus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004895938, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
danexus AG, in Thundorf, CHE-406.352.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Kurt Robert, von Schneisingen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenessey, Adriana, von Roggwil (TG), in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004812062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
danexus AG, in Winterthur, CHE-406.352.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, S.0, Publ. 3295397). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thundorf im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004812641, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
danexus AG, bisher in Winterthur, CHE-406.352.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295397).
Statutenänderung:
02.12.2019.
Sitz neu:
Thundorf.
Domizil neu:
Friedbergstrasse 2, 8512 Thundorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt betriebswirtschaftliche Beratung sowie Beratungstätigkeit im Bereich IT. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenessey, Géza Csaba, von Dübendorf, in Thundorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon TG (Thundorf)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.