Informazioni su DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL
- DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL da Frenkendorf opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.10.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 19.01.2009. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.344.179.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.10.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Frenkendorf
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.004.908-7
IDI/IVA
CHE-109.344.179
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Pflege der Gastronomie. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, erstellen oder veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4832884, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL, in Frenkendorf, CH-280.4.004.908-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2002, S. 4). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL, in Frenkendorf, Pflege der Gastronomie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2001, S. 7928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocak, Bilal, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mermer-Kaldirim, Daima, türkische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DA MUSCHTI GMBH, RESTAURANT CENTRAL, in Frenkendorf, Hauptstrasse 7, 4402 Frenkendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.10.2001.
Zweck:
Pflege der Gastronomie. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, erstellen oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Mermer, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Kocak, Bilal, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.