Indirizzo
Rue des Uttins 27
1400 Yverdon-les-Bains
Informazioni su CYBELEC S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CYBELEC S.A.
- CYBELEC S.A. con sede a Yverdon-les-Bains è attiva. CYBELEC S.A. è attiva nel ramo «Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici».
- La dirigenza dell’azienda CYBELEC S.A. è composta da 7 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.10.1990.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 20.07.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-106.692.595.
- Oltre all’azienda CYBELEC S.A. sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: ALVAZZI GROUPE SA, succursale d'Yverdon-les-Bains, Bleu Indim SA.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Antoine Voegeli,
Gianpaolo Turri,
Christian Henri Perrudet,
Sébastien Martial Mazerolle,
Qun Lei
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.10.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.112.001-5
IDI/IVA
CHE-106.692.595
Ramo economico
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'étude, la fabrication et la vente d'appareils et d'équipements électroniques de mesure, de contrôle et de commande, l'exploitation, la représentation et la vente de tout procédé, brevet et licence (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Neuchâtel | 14.02.2017 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 06.10.2009 | 13.02.2017 | |
Deloitte AG | Zürich | 22.08.2006 | 05.10.2009 | |
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | <2004 | 21.08.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Cybelec S.A.
- Cybelec SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CYBELEC S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005525348, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CYBELEC S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.692.595 (FOSC du 21.06.2022, p. 0/1005500814). La signature de Maillefer Jean-Claude est radiée. Vögeli Antoine est nommé directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005500814, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CYBELEC S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.692.595 (FOSC du 02.09.2020, p. 0/1004970099). van Griethuysen Jean-Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La signature de Demonsais Sylvère est radiée. Perrudet Christian, dont la procuration est éteinte, est nommé administrateur avec signature collective à deux. Turri Gianpaolo, de Lausanne, à Le Mont-sur-Lausanne, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Mazerolle Sébastien, de et à Mauborget, directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1004970099, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CYBELEC S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.692.595 (FOSC du 05.05.2020, p. 0/1004883386). L'administrateur van Griethuysen Jean-Pierre est nommé président et signe désormais collectivement à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Lei Qun, de Chine, à Guangzhou (Chine).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.