Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Kapital in GBP
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.08.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
16.11.2010
Forma giuridica
Succursale con sede principale all'estero
Domicilio legale dell'azienda
Büren an der Aare
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.9.015.267-8
IDI/IVA
CHE-110.187.946
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Konstruktion und Entwicklung von Ultraleichtflugzeugen (ULM), Handel mit Komponenten und Zusatzteilen solcher Flugzeuge.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CULT LTD, Londres, succursale de Dotzigen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5896414, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare, in Büren an der Aare, CH-073.9.015.267-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2004, S. 3, Publ. 2543178).
mit Hauptsitz in:
London (GB). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2543178, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CULT LTD, Londres, succursale de Dotzigen, bisher in Dotzigen, CH-073.9.015.267-8, Entwicklung und Fabrikation von Ultraleichtflugzeugen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 164 vom 28.08.2003, S. 4, Publ. 1147250).
mit Hauptsitz in:
London (GB).
Firma neu:
CULT LTD, London, Zweigniederlassung Büren an der Aare.
Sitz neu:
Büren an der Aare.
Domizil neu:
Kreuzgasse 6, 3294 Büren an der Aare.
Zweck Hauptsitz neu:
Betrieb von öffentlichen Anstalten wie Bars, Kaffee, Restaurants, von Geschäften oder Geschäftslokalen, Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen. Einfuhr und Ausfuhr von Produkten aller Art, sowie jede andere Tätigkeiten, die an den vorstehenden gebunden sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Nidau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Eduard, von Walkringen, in Aegerten, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Soulce Cernay (F), Mitglied].
Numero di pubblicazione: 1147250, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CULT LTD, Londres, succursale de Dotzigen, in Dotzigen, Lindenweg 10, 3293 Dotzigen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
CULT LTD.
Rechtsform Hauptsitz:
Privat company limited by shares.
Hauptsitz:
London (GB).
Statuten Hauptsitz:
14.05.2003.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
14.05.2003/Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff (GB).
Zweck Hauptsitz:
Konstruktion und Entwicklung von Ultraleichtflugzeugen (ULM), Handel mit Komponenten und Zusatzteilen solcher Flugzeuge.
Kapital Hauptsitz:
£ 100'000.--, eingeteilt in 100'000 Aktien zu £ 1.--, wovon 10'000 Aktien zu £ 1.-- ausgegeben und voll liberiert sind.
Eingetragene Personen:
Stettler, Eduard, von Walkringen, in Soulce Cernay (F), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stucki, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Nidau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.