Informazioni su CTRplus Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CTRplus Sàrl
- CTRplus Sàrl ha sede a Villeneuve VD ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Costruzione di edifici».
- CTRplus Sàrl è stata costituita nel 27.06.2022.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-280.512.130.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Villeneuve (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.204.031-0
IDI/IVA
CHE-280.512.130
Ramo economico
Costruzione di edifici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine du second oeuvre, s'occupant notamment de tous travaux de construction, de transformation et de rénovation. D'une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CTRplus Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020507, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CTRplus Sàrl, à Villeneuve (VD), CHE-280.512.130 (FOSC du 30.06.2022, p. 0/1005509134). Marques Monteiro Agostin, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, et Kosteri Adriana, qui n'est plus associée, cèdent respectivement leurs 102 parts de CHF 100 et 98 parts de CHF 100 à SNI Composants SA (CHE-286.770.601), à Port-Valais, nouvelle associée, titulaire de 200 parts de CHF 100. Kosteri Adriana est nommée gérante.
Numero di pubblicazione: HR01-1005509134, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CTRplus Sàrl, à Villeneuve (VD), Route d'Arvel 12, 1844 Villeneuve VD, CHE-280.512.130. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
17.06.2022.
But:
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine du second oeuvre, s'occupant notamment de tous travaux de construction, de transformation et de rénovation. D'une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés avec signature individuelle:
Marques Monteiro Agostin, de Albanie, à Villeneuve (VD), gérant, avec 102 parts de CHF 100, et Kosteri Adriana, de Albanie, à Bussigny, avec 98 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 17.06.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.