Succursale (1)
Informazioni su CTA AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CTA AG
- CTA AG da Münsingen opera nel ramo «Fabbricazione di altre macchine» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 23.03.1981 e ha 9 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 05.08.2024.
- L’azienda CTA AG è iscritta con l’IDI CHE-105.877.459.
- L'azienda CTA AG ha attualmente registrato 8 marchi o applicazioni per marchi.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
Thomas Martin Walker,
Mario Hofmann,
Claudio Müller,
Roland Obrecht
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Martin Walker,
Yvonne Andreoli,
Mario Hofmann,
Christoph Brechbühler,
Claudio Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.03.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Münsingen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.007.993-1
IDI/IVA
CHE-105.877.459
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung, Vertrieb und Unterhalt von Maschinen und Geräten für den Einsatz in den Computertechnik, insbesondere auf den Gebieten der Klima- und Kältetechnik, der Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen und der Stromversorgung sowie die Beratung in diesem Zusammenhang. Beteiligung an andern Unternehmen, Erwerb von Liegenschaften usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 05.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 19.10.2006 | 04.08.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 18.10.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CTA Computer Technik AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
04.05.2011 | attivo | 62393/2010 | |
04.05.2011 | attivo | 62395/2010 |
Ultimi comunicati FUSC: CTA AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099584, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CTA AG, in Münsingen, CHE-105.877.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2024, Publ. 1006053275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006053275, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CTA AG, in Münsingen, CHE-105.877.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Thomas Martin, von Selzach, in Büren an der Aare, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005810811, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CTA AG, in Münsingen, CHE-105.877.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreoli, Marco, von Cazis, in Lugnorre (Mont-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lugnorre (Haut-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andreoli, Yvonne, von Cazis, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Mario, von Kleinandelfingen, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brechbühler, Christoph, von Eriswil, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.