Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su CPS Color AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.03.1984
Cancellazione dal registro delle imprese
28.05.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lengnau (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-255.3.000.210-0
IDI/IVA
CHE-103.094.972
Ramo economico
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Pigmentpräparationen für Beschichtungs- und Kunststoffe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder gründen und alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Bern | 08.01.2013 | 27.05.2015 | |
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG | Zürich | 21.11.2011 | 07.01.2013 | |
Legaudit AG | Solothurn | 31.08.2004 | 20.09.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pinova AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CPS Color AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2173615, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CPS Color AG, in Lengnau BE, CHE-103.094.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962559). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AF Tinting Systems AG, in Zürich (CHE-113.755.255), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1962559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'471 vom 18.12.2014CPS Color AG, in Lengnau BE, CHE-103.094.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898771).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Kaj, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Brandt, Kai]. .
Numero di pubblicazione: 1898771, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CPS Color AG, in Lengnau BE, CHE-103.094.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1770065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telaranta, Tero Juhana, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Kai, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.