Indirizzo
c/o Astrid Gerber
Gotthelfweg 4
4552 Derendingen
Informazioni su Cosmos GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cosmos GmbH
- Cosmos GmbH con sede a Derendingen è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio di beni di consumo». Cosmos GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Cosmos GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 02.10.2015.
- Il 27.01.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Cosmos GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.10.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Derendingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.014.067-0
IDI/IVA
CHE-352.800.245
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit, Bearbeitung, Reparatur und Pflege von Brillen, Gläsern, Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Geräten sowie von Zubehör. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cosmos GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005084771, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Cosmos GmbH, in Biberist, CHE-352.800.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785292).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
bei Astrid Gerber, Gotthelfweg 4, 4552 Derendingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Michael, von Zuchwil, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Solothurn].
Numero di pubblicazione: HR02-1004785292, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Cosmos GmbH, in Biberist, CHE-352.800.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004660023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Astrid, von Sumiswald, in Derendingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004660023, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Cosmos GmbH, in Biberist, CHE-352.800.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, S.0, Publ. 2412109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Bruno, von Hägglingen, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Michael, von Zuchwil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.