Informazioni su conzepta team holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu conzepta team holding AG
- conzepta team holding AG ha sede a Bern, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- conzepta team holding AG ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 21.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-479.180.080.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alin Andersen,
Urs Blaser,
Bruno Bernet,
Cyril Imadjane,
Philippe Lüthi
i più recenti aventi diritto di firma
Alin Andersen,
Urs Blaser,
Bruno Bernet,
Cyril Imadjane,
Philippe Lüthi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.074.356-1
IDI/IVA
CHE-479.180.080
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Blaser Treuhand AG | Bern | 21.02.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dialog Treuhand AG | Bern | 27.06.2018 | 20.02.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: conzepta team holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005966695, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
conzepta team holding AG, in Bern, CHE-479.180.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Alin, dänischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imadjane, Cyril, von Domleschg, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen];
Blaser Treuhand AG (CHE-110.527.410), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005294339, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
conzepta team holding AG, in Bern, CHE-479.180.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Dominic, von Worb, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Philippe, von Diemtigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh)].
Numero di pubblicazione: 4316859, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
conzepta team holding AG, in Bern, CHE-479.180.080, Allmendstrasse 54, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 zu 50 % liberierte Namenaktien zu 1'000.00 der conzepta team AG, in Bern (CHE-104.844.925), zum Preis von CHF 306'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen:
Bernet, Bruno, von Ufhusen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Dominic, von Worb, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Philippe, von Diemtigen, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imadjane, Cyril, von Domleschg, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Urs, von Langnau im Emmental, in Niederhünigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.