Indirizzo
c/o Asima Treuhand AG
Rüchligweg 101
4125 Riehen
Informazioni su Constant Invest Group AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Constant Invest Group AG
- Constant Invest Group AG con sede a Riehen è attiva. Constant Invest Group AG è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Il 04.04.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-380.583.550.
- 39 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: 10X Leaders GmbH, Agropress AG, alpha Schlüsselservice GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riehen
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.014.509-7
IDI/IVA
CHE-380.583.550
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Edelmetallen sowie die Vermittlung von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Constant Invest Group AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005442090, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Constant Invest Group AG, in Riehen, CHE-380.583.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batt, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr-Öflingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln];
Reissmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005190625, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Constant Invest Group AG, in Riehen, CHE-380.583.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, S.0, Publ. 2449327).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: 2449327, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Constant Invest Group AG, in Riehen, CHE-380.583.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinges, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Pfaffenweiler (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batt, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.