Indirizzo
c/o ATHEMIS GESTION SA, succursale de Saint-Aubin-Sauges
Rue de la Poste 4
2024 St-Aubin-Sauges
Succursale (4)
Informazioni su Comina Service SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Comina Service SA
- Comina Service SA opera nel settore «Commercio e riparazione di automobili e motociclette» ed è attualmente attiva. La sede è a St-Aubin-Sauges.
- L’azienda è stata costituita nel 15.12.1961 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 21.03.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-105.932.868.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: ATHEMIS GESTION SA, succursale de Saint-Aubin-Sauges, Gérance Cretegny Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.1961
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Grande Béroche
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.000.556-8
IDI/IVA
CHE-105.932.868
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prestation de services notamment dans le cadre de la gestion d'entreprises, le développement de projets, l'investissement, la rénovation et la transformation de biens immobiliers. Dans ce contexte, la société peut agir en tant qu'entreprise générale; détenir et gérer des participations dans des entreprises actives dans le secteur immobilier; s'occuper également de transactions commerciales et immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (5)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) SA | Crans-Montana | 11.08.2015 | 27.10.2019 | |
Bufag - Bureau Fiduciaire d'Administration et de Gestion SA | Chermignon | 18.05.2011 | 10.08.2015 | |
ORFA Audit SA, succursale de Martigny | Martigny | 08.07.2010 | 17.05.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Constructeurs Comina S.A.
- Constructeurs Comina SA
- Comina Nobile SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Comina Service SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005705690, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Comina Service SA, à La Grande Béroche, CHE-105.932.868 (FOSC du 28.10.2019, p. 0/1004746652). Emery Daniel André n'est plus membre et secrétaire du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Savioz Daniel, d'Anniviers, à Crans-Montana, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004746652, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Comina Service SA, à La Grande Béroche, CHE-105.932.868 (FOSC du 16.01.2018, p. 0/3993793). Statuts modifiés le 15.10.2019 sur un point non soumis à publication. "Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) SA" (CHE-106.999.214) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 15.10.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 3993793, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Comina Service SA, à Saint-Aubin-Sauges, CHE-105.932.868 (FOSC du 11.08.2015, p. 0/2315965).
Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient La Grande-Béroche et l'adresse devient:
St-Aubin-Sauges, rue de la Poste 4, c/o ATHEMIS GESTION SA, succursale de Saint-Aubin-Sauges, 2024 St-Aubin-Sauges.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.